Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Micheli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Micheli
Nasce a Parma (Emilia-Romagna) il 19 ottobre 1874
Deceduto il 16 ottobre 1948
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 19 ottobre 1948
AP, Senato della Repubblica, Discussioni, 19 ottobre 1948
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
4
Incarichi parlamentari
|
4
Incarichi di governo
|
1
Progetti di legge presentati
|
292
Interventi e citazioni
|
26
Interventi
tutte le sedi (26)
in Assemblea (26)
in altre sedi (0)
pagina
1
di 2
Assemblea Costituente
Sulla rimozione da bordo delle navi, dagli uffici e dalle divise, dei simboli e degli emblemi monarchici
scheda del dibattito
Titolo II: Rapporti etico - sociali (Discussione articoli)
scheda del dibattito
Titolo III: Rapporti economici (Discussione articoli)
scheda del dibattito
Titolo IV: Rapporti politici (Discussione generale)
scheda del dibattito
Titolo IV: Rapporti politici (Discussione degli articoli da 45 a 51)
scheda del dibattito
Titolo V: Le Regioni e i Comuni (Discussione generale)
scheda del dibattito
Titolo V: Le Regioni e i Comuni (Discussione degli articoli da 106 a 108)
scheda del dibattito
Titolo V: Le Regioni e i Comuni (Discussione degli articoli dal 108 - bis al 124)
scheda del dibattito
Sulla formazione delle leggi (articoli 70 - 82)
scheda del dibattito
Sulle circoscrizioni regionali
scheda del dibattito
Disposizioni finali e transitorie (Discussione generale)
scheda del dibattito
Sulle dimissioni del deputato Russo Perez dalla Commissione per il disegno di legge per l'elezione del Senato della Repubblica
scheda del dibattito
Per la chiusura dei lavori dell'Assemblea
scheda del dibattito
Sui lavori dell'Assemblea
scheda del dibattito
Sui lavori dell'Assemblea
scheda del dibattito
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919
XXV Legislatura
01.12.1919 - 07.04.1921
XXVI Legislatura
11.06.1921 - 25.01.1924
XXVII Legislatura
24.05.1924 - 21.01.1929
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Senato
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953