Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Mischi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Mischi
Nasce a Piacenza il 10 aprile 1817
Deceduto a Piacenza il 18 febbraio 1896
Marchese; Laurea in Giurisprudenza; Avvocato
Commemorazioni
AP, Senato del Regno, Discussioni, 23 marzo 1896
Organi parlamentari
|
26
Interventi e citazioni
|
2
Incarichi parlamentari
VII Legislatura del Regno di Sardegna
Ufficio di presidenza
Segretario dal 2 aprile 1860 al 17 dicembre 1860
VIII Legislatura del Regno d'Italia
Ufficio di presidenza
Segretario dal 18 febbraio 1861 al 7 settembre 1865
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno di Sardegna
I Legislatura
08.05.1848 - 30.12.1848
VII Legislatura
02.04.1860 - 17.12.1860
Regno d'Italia
VIII Legislatura
18.02.1861 - 07.09.1865