Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Mussi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Mussi
Nasce a Milano il 2 gennaio 1836
Deceduto a Baveno (Novara) il 18 agosto 1904
Sindaco di Milano
Commemorazioni
AP, Senato del Regno, Discussioni, 3 dicembre 1904
Organi parlamentari
|
6
Progetti di legge presentati
|
366
Interventi e citazioni
|
3
Incarichi parlamentari
XIII Legislatura del Regno d'Italia
Commissione generale del bilancio
Segretario dal 27 novembre 1876 al 23 gennaio 1878
XVIII Legislatura del Regno d'Italia
Ufficio di presidenza
Vicepresidente dal 23 novembre 1892 al 3 dicembre 1894
XX Legislatura del Regno d'Italia
Ufficio di presidenza
Vicepresidente dal 5 aprile 1897 al 16 novembre 1898
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
IX Legislatura
18.11.1865 - 13.02.1867
X Legislatura
22.03.1867 - 02.11.1870
XI Legislatura
05.12.1870 - 20.09.1874
XII Legislatura
23.11.1874 - 03.10.1876
XIII Legislatura
20.11.1876 - 02.05.1880
XIV Legislatura
26.05.1880 - 02.10.1882
XV Legislatura
22.11.1882 - 27.04.1886
XVI Legislatura
10.06.1886 - 22.10.1890
XVII Legislatura
10.12.1890 - 27.09.1892
XVIII Legislatura
23.11.1892 - 08.05.1895
XIX Legislatura
10.06.1895 - 02.03.1897
XX Legislatura
05.04.1897 - 17.05.1900
Progetti di legge presentati
1868
2
1869
1
1889
1
1892
1