Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Rossiello
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Rossiello
Nasce a Bitonto (Bari) il 15 febbraio 1948
Laurea in lettere classiche; docente scuola media superiore
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
262
Progetti di legge presentati
|
605
Atti di indirizzo e controllo
|
16
Interventi
|
Organi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione (agricoltura)
Membro dal 4 giugno 1996 al 29 maggio 2001
Giunta delle elezioni
Membro dal 5 giugno 1996 al 29 maggio 2001
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Giunta delle elezioni
Membro dal 13 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Vicepresidente dal 19 giugno 2001 al 27 aprile 2006
XIII Commissione (agricoltura)
Membro dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1996
53
1997
37
1998
16
1999
18
2000
11
2001
19
2002
30
2003
31
2004
34
2005
12
2006
1