Portale storico della Camera dei deputati
4
Incarichi di governo
- III Legislatura della Repubblica italiana
-
I Governo Tambroni
Sottosegretario di Stato all'Agricoltura e Foreste (02.04.1960-26.07.1960)
-
III Governo Fanfani
Sottosegretario di Stato all'Agricoltura e Foreste (28.07.1960-21.02.1962)
-
IV Governo Fanfani
Sottosegretario di Stato al Lavoro e alla Previdenza Sociale (24.02.1962-21.06.1963)
- IV Legislatura della Repubblica italiana
-
I Governo Leone
Sottosegretario di Stato alle Finanze (22.06.1963-04.12.1963)