Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Saretta
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Saretta
Nasce a Mussolente (Vicenza) il 16 ottobre 1946
Laurea in pedagogia; Insegnante
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
427
Progetti di legge presentati
|
345
Atti di indirizzo e controllo
|
56
Interventi
|
Gruppi parlamentari
IX Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 12 luglio 1983 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
X Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 9 luglio 1987 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
XI Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO - PARTITO POPOLARE ITALIANO
Membro dal 30 aprile 1992 (DEMOCRATICO CRISTIANO - PARTITO POPOLARE ITALIANO )
Membro dal 27 gennaio 1994 (DEMOCRATICO CRISTIANO - PARTITO POPOLARE ITALIANO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1983
47
1984
36
1985
18
1986
24
1987
75
1988
45
1989
18
1990
27
1991
35
1992
79
1993
23