Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Sebastiano Calasso
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Sebastiano Calasso
Nasce a Copertino (Lecce) il 16 ottobre 1899
Deceduto il 16 settembre 1983
Licenza media superiore; sindacalista.
Gruppi
|
103
Progetti di legge presentati
|
124
Interventi
|
Organi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione agricoltura e foreste - alimentazione
Membro dal 15 giugno 1948 al 24 giugno 1953
II Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione agricoltura e foreste - alimentazione
Membro dal 1 luglio 1953 al 11 giugno 1958
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.1703: "conversione in legge del decreto legge 21 giugno 1955, n.492, recante provvedimenti a favore degli agricoltori e degli allevatori sardi danneggiati dalla siccità"
Membro dal 13 luglio 1955 al 11 giugno 1958
III Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione finanze e tesoro
Membro dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963
IV Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione affari esteri - emigrazione
Membro dal 1 luglio 1963 al 20 gennaio 1964
II Commissione affari della presidenza del consiglio - affari interni e di culto - enti pubblici
Membro dal 21 gennaio 1964 al 4 giugno 1968
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Progetti di legge presentati
1948
2
1949
1
1950
1
1952
1
1953
6
1954
13
1955
5
1956
3
1957
5
1958
16
1959
16
1960
6
1961
3
1962
3
1963
3
1964
4
1965
7
1966
5
1967
3