Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Sinesio
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Sinesio
Nasce a Porto Empedocle (Agrigento) il 18 maggio 1921
Deceduto il 14 febbraio 2002
Insegnante, pubblicista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
8
Incarichi di governo
|
774
Progetti di legge presentati
|
278
Atti di indirizzo e controllo
|
283
Interventi
|
2
Incarichi parlamentari
V Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni
Vicepresidente dal 11 luglio 1968 al 14 dicembre 1968
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali
Vicepresidente dal 17 novembre 1977 al 15 marzo 1978
Vicepresidente dal 1 aprile 1981 al 11 luglio 1983
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1958
8
1959
15
1960
15
1961
28
1962
24
1963
35
1964
36
1965
15
1966
9
1967
26
1968
13
1969
1
1972
5
1973
13
1974
13
1976
14
1977
12
1979
28
1980
17
1981
34
1982
31
1983
64
1984
56
1985
24
1986
20
1987
119
1988
27
1989
20
1990
22
1991
30