I Governo Parri
Sottosegretario: Ministero dell'Interno, dal 21.06.1945 al 10.12.1945
I Governo De Gasperi
Sottosegretario: Ministero dell'Interno, dal 10.12.1945 al 13.07.1946
Sottosegretario di Stato all'Interno (14.12.1945-13.07.1946)
I Legislatura della Repubblica italiana
VI Governo De Gasperi
Ministro delle Poste e Telecomunicazioni (27.01.1950-26.07.1951)
VII Governo De Gasperi
Ministro delle Poste e Telecomunicazioni (26.07.1951-16.07.1953) con funzione di Ministro dell'Interno (11.07.1952)