Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Tocco
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Tocco
Nasce a Iglesias (Cagliari) il 11 novembre 1912
Deceduto il 7 ottobre 2006
Laurea in lettere; insegnante.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
92
Progetti di legge presentati
|
113
Atti di indirizzo e controllo
|
71
Interventi
|
1
Incarichi parlamentari
VI Legislatura della Repubblica italiana
XII Commissione industria e commercio, artigianato, commercio estero
Vicepresidente dal 11 luglio 1972 al 8 novembre 1973
Vicepresidente dal 11 luglio 1974 al 4 luglio 1976
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1969
9
1970
3
1971
8
1972
16
1973
4
1974
3
1975
18
1976
6
1977
4
1978
2
1979
13
1980
1
1982
4
1983
1