Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Venturoli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Venturoli
Nasce a Budrio (Bologna) il 23 maggio 1920
Deceduto il 26 maggio 1992
Pubblicista, sindacalista.
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
103
Progetti di legge presentati
|
150
Interventi
|
Gruppi parlamentari
IV Legislatura della Repubblica italiana
COMUNISTA
Membro dal 1 luglio 1963 (COMUNISTA )
V Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Membro dal 9 luglio 1968 (PARTITO COMUNISTA ITALIANO )
VI Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Membro dal 25 maggio 1972 (PARTITO COMUNISTA ITALIANO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1963
5
1964
11
1965
5
1966
2
1967
8
1968
12
1969
16
1970
8
1971
5
1972
16
1973
7
1974
5
1975
3