Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppina Picierno
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Pina Picierno
(Giuseppina Picierno)
Nasce a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 10 maggio 1981
Laurea in scienze della comunicazione; Marketing e comunicazione
Organi parlamentari
|
106
Progetti di legge presentati
|
409
Atti di indirizzo e controllo
|
54
Interventi
|
Gruppi parlamentari
XVI Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO DEMOCRATICO
Membro dal 5 maggio 2008 (PARTITO DEMOCRATICO )
Membro del c.d. dal 10 giugno 2010 (PARTITO DEMOCRATICO )
XVII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO DEMOCRATICO
Membro dal 19 marzo 2013 (PARTITO DEMOCRATICO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2008
13
2009
16
2010
19
2011
11
2012
17
2013
20
2014
9
2017
1