Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppina Re
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppina Re
Nasce a Pieve Porto Morone (Pavia) il 14 marzo 1913
Deceduta il 14 agosto 2007
Impiegata.
Gruppi
|
5
Incarichi parlamentari
|
103
Progetti di legge presentati
|
77
Interventi
|
Organi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione lavori pubblici
Membro dal 15 giugno 1948 al 29 settembre 1948
III Legislatura della Repubblica italiana
XIV Commissione igiene e sanita' pubblica
Membro dal 12 giugno 1958 al 30 giugno 1961
Ufficio di presidenza
Segretario dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963
Membro dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963
IV Commissione giustizia
Membro dal 1 luglio 1961 al 15 maggio 1963
IV Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio provvisorio di presidenza
Segretario dal 16 maggio 1963 al 16 maggio 1963
IV Commissione giustizia
Membro dal 1 luglio 1963 al 4 giugno 1968
Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge aventi per oggetto la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani
Segretario dal 18 maggio 1965 al 4 giugno 1968
Membro dal 18 maggio 1965 al 4 giugno 1968
V Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione giustizia
Membro dal 10 luglio 1968 al 24 maggio 1972
Segretario dal 11 luglio 1968 al 20 gennaio 1970
Segretario dal 21 gennaio 1970 al 25 gennaio 1972
Segretario dal 26 gennaio 1972 al 24 maggio 1972
Commissione inquirente per i procedimenti di accusa
Membro dal 24 luglio 1968 al 24 maggio 1972
Commissione speciale per l'esame delle proposte di legge concernenti la disciplina degli immobili urbani
Membro dal 12 novembre 1968 al 24 maggio 1972
Segretario dal 13 novembre 1968 al 24 maggio 1972
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1958
10
1959
11
1960
6
1961
7
1962
6
1963
6
1964
10
1965
10
1966
4
1967
8
1968
9
1969
10
1970
1
1971
3
1972
2