Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Goffredo Maria Bettini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Goffredo Maria Bettini
Nasce a Roma (Lazio) il 5 novembre 1952
Maturita' scientifica; funzionario politico
Organi parlamentari
|
19
Progetti di legge presentati
|
135
Atti di indirizzo e controllo
|
2
Interventi
|
Gruppi parlamentari
XI Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA
Membro dal 14 settembre 1993 (già COMUNISTA - PDS )
XIV Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO
Membro dal 4 giugno 2001 (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Repubblica - Senato
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
1993
1
2001
5
2002
8
2003
1
2004
4