IV Commissione finanze e tesoro
Vicepresidente
dal 1 luglio 1953 al 30 giugno 1954
Vicepresidente
dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955
Vicepresidente
dal 1 luglio 1955 al 9 luglio 1956
Vicepresidente
dal 10 luglio 1956 al 30 giugno 1957
Vicepresidente
dal 1 luglio 1957 al 11 giugno 1958
VII Commissione difesa
Vicepresidente
dal 30 luglio 1958 al 30 giugno 1959
Vicepresidente
dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960
Vicepresidente
dal 1 luglio 1960 al 30 giugno 1961
Vicepresidente
dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962
Vicepresidente
dal 1 luglio 1962 al 15 maggio 1963