Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Guido Bernardi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Guido Bernardi
Nasce a Sezze (Latina) il 19 ottobre 1923
Deceduto il 26 gennaio 1995
Funzionario pubblico.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
437
Progetti di legge presentati
|
242
Atti di indirizzo e controllo
|
216
Interventi
|
1
Incarichi di governo
VII Legislatura della Repubblica italiana
IV Governo Andreotti
Sottosegretario di Stato al Commercio con l'Estero (15.03.1978-20.03.1979)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Repubblica - Senato
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1968
5
1969
27
1970
15
1971
17
1972
34
1973
15
1974
12
1975
16
1976
32
1977
34
1978
2
1979
37
1980
33
1981
23
1982
12
1983
44
1984
37
1985
14
1986
19
1987
9