Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Guido Celli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Guido Celli
Nasce a Teramo il 29 novembre 1878
Deceduto a Merano (Bolzano) il 10 febbraio 1932
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato, Pubblicista / Giornalista
Organi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
226
Interventi e citazioni
pagina
1
di 12
XXIV Legislatura del Regno d'Italia
Sessione Unica
Sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica
pp. 2210
pp. 18450
pp. 19053
morte del deputato Valignani
pp. 6109
pp. 6537
pp. 7988
pp. 17511
Bevione (trasferimento dei militari licenziandi delle scuole medie)
pp. 19930
id. (ufficiali laureati in matematica)
pp. 19931
Carboni (ruolo unico per gli insegnanti delle scuole medie)
pp. 19931
Cavina (concorsi per le scuole medie)
pp. 19932
Colonna di Cesarò (corsi accelerati per alunni di istituti tecnici)
pp. 19932
Cotugno (promiscuità negli istituti di magistero femminile)
pp. 19933
Degli Occhi (facilitazioni per gli esami di licenza liceale)
pp. 19933
De Ruggieri (indennità caro - viveri delle maestre dei giardini d'infanzia)
pp. 19934
Lo Piano (corsi accelerati per gli studenti delle scuole secondarie)
pp. 19935
Macchi (supplenti delle scuole medie)
pp. 19935
Marangoni (pinacoteca di Brera)
pp. 19935
l a v a Ottorino (personale tecnico e subalterno delle Università)
pp. 19936
01landini (iscrizione ai corsi medi dei giovani della classe 1900)
pp. 19936
Pennisi (supplente delle scuole medie)
pp. 19936
Porcella (scuola normale femminile di Cagliari)
pp. 19937
Queirolo (personale subalterno degli istituti medi)
pp. 19938
Bestivo (personale delle segreterie universitarie)
pp. 19938
Vinaj dispensa dagli esami per gli s tu d e n ti militari delle scuole medie)
pp. 19938
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919
XXV Legislatura
01.12.1919 - 07.04.1921
XXVI Legislatura
11.06.1921 - 25.01.1924