Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Guido Crosetto
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Guido Crosetto
Nasce a Cuneo il 19 settembre 1963
Maturità classica; Imprenditore
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
173
Progetti di legge presentati
|
509
Atti di indirizzo e controllo
|
162
Interventi
|
Gruppi parlamentari
XIV Legislatura della Repubblica italiana
FORZA ITALIA
Membro dal 4 giugno 2001 (FORZA ITALIA )
XV Legislatura della Repubblica italiana
FORZA ITALIA
Membro dal 3 maggio 2006 (FORZA ITALIA )
XVI Legislatura della Repubblica italiana
POPOLO DELLA LIBERTA'
Membro dal 5 maggio 2008 (POPOLO DELLA LIBERTA' )
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
FRATELLI D'ITALIA
Membro dal 27 marzo 2018 (FRATELLI D'ITALIA )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2001
15
2002
27
2003
25
2004
11
2005
6
2006
2
2007
11
2011
1
2012
8
2018
63
2019
4