Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Guido Ianni
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Guido Ianni
Nasce a Montegallo (Ascoli Piceno) il 27 giugno 1927
Deceduto il 6 novembre 1997
Impiegato
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
86
Progetti di legge presentati
|
189
Atti di indirizzo e controllo
|
63
Interventi
|
Organi parlamentari
VII Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione agricoltura e foreste
Membro dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
VIII Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione (agricolture e foreste)
Vicepresidente dal 11 luglio 1979 al 15 luglio 1981
Membro dal 11 luglio 1979 al 11 luglio 1983
Vicepresidente dal 16 luglio 1981 al 11 luglio 1983
IX Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione (agricoltura e foreste)
Membro dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1976
9
1977
5
1978
2
1979
8
1980
9
1981
5
1982
5
1983
22
1984
9
1985
7
1986
4
1987
1