Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Guido Possa
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Guido Possa
Nasce a Milano (Lombardia) il 15 gennaio 1937
Laurea in ingegneria nucleare; pensionato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
4
Incarichi di governo
|
74
Progetti di legge presentati
|
165
Atti di indirizzo e controllo
|
3
Interventi
tutte le sedi (3)
in Assemblea (1)
in altre sedi (2)
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Incentivi all'innovazione e alla ricerca finalizzate alla creazione di nuovi prodotti per le piccole e medie imprese. C. 4391 Magnolfi
scheda del dibattito
bollettino del 27.10.2004 - X COMMISSIONE (ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Riordino delle competenze relative alle politiche spaziali e aerospaziali. C. 4852 Airaghi, C. 5033 Polledri
scheda del dibattito
bollettino del 27.10.2004 - X COMMISSIONE (ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Disegno di legge: Legge finanziaria 2005 (A.C. 5310 - bis)
scheda del dibattito
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Repubblica - Senato
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1996
21
1997
19
1998
13
1999
18
2000
3