Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Guido Walter Cesare Viceconte
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Guido Viceconte
(Guido Walter Cesare Viceconte)
Nasce a Francavilla in Sinni (Potenza) il 4 aprile 1949
Laurea in medicina e chirurgia; endoscopista
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
4
Incarichi di governo
|
3
Interventi
|
Organi parlamentari
XIV Legislatura della Repubblica italiana
XIV Commissione (politiche dell'unione europea)
Membro dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
XV Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
Capogruppo dal 25 ottobre 2006 al 28 aprile 2008
Membro dal 25 ottobre 2006 al 28 aprile 2008
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per la semplificazione
Membro dal 19 luglio 2013 al 22 marzo 2018
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Repubblica - Senato
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013