Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Iacopo Venier
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Iacopo Venier
Nasce a Trieste (Friuli-Venezia-Giulia) il 24 maggio 1966
Laurea in lettere; giornalista - dirigente politico
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
65
Progetti di legge presentati
|
89
Atti di indirizzo e controllo
|
27
Interventi
|
Gruppi parlamentari
XV Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Membro dal 3 maggio 2006 (MISTO )
Misto-comunisti italiani
Membro dal 4 maggio 2006 al 18 maggio 2006
COMUNISTI ITALIANI
Membro dal 18 maggio 2006 (COMUNISTI ITALIANI )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
2006
42
2007
23