Portale storico della Camera dei deputati
4
Incarichi di governo
- VI Legislatura della Repubblica italiana
-
IV Governo Moro
Sottosegretario di Stato al Commercio con l'Estero (28.11.1974-12.02.1976)
-
V Governo Moro
Sottosegretario di Stato al Commercio con l'Estero (13.02.1976-29.07.1976)
- VII Legislatura della Repubblica italiana
-
III Governo Andreotti
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio (31.07.1976-11.03.1978)
con delega per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (31.07.1976)
-
IV Governo Andreotti
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio (15.03.1978-20.03.1979)
con delega per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno (15.03.1978)