Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ilaria Capua
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ilaria Capua
Nasce a Roma il 21 aprile 1966
Laurea in medicina veterinaria; Dirigente sanitario
Gruppi
|
2
Incarichi parlamentari
|
74
Progetti di legge presentati
|
142
Atti di indirizzo e controllo
|
153
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
Organi parlamentari
XVII Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione (agricoltura)
Membro dal 7 maggio 2013 al 14 novembre 2013
Sostituisce:
Ilaria Carla Anna Borletti dell'Acqua
VII Commissione (cultura, scienza e istruzione)
Vicepresidente dal 7 maggio 2013 al 20 luglio 2015
Membro dal 7 maggio 2013 al 21 luglio 2015
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 21 luglio 2015 al 22 luglio 2015
XIV Commissione (politiche dell'unione europea)
Capogruppo dal 22 luglio 2015 al 28 settembre 2016
Membro dal 22 luglio 2015 al 28 settembre 2016
Subentra a:
Giuseppe Stefano Quintarelli
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2013
29
2014
29
2015
11
2016
5