Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Irene Tinagli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Irene Tinagli
Nasce a Empoli (Firenze) il 16 aprile 1974
PhD in Public Policy; Assistant professor
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
63
Progetti di legge presentati
|
208
Atti di indirizzo e controllo
|
102
Interventi
|
2
Incarichi parlamentari
XVII Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Capogruppo dal 8 maggio 2013 al 10 luglio 2013
Capogruppo dal 7 gennaio 2014 al 18 febbraio 2015
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza
Capogruppo dal 1 gennaio 2014 al 4 dicembre 2015
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2013
20
2014
26
2015
6
2016
6
2017
5