Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Italo Viglianesi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Italo Viglianesi
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
18
Progetti di legge presentati
|
2
Interventi
|
2
Incarichi di governo
V Legislatura della Repubblica italiana
III Governo Rumor
Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione civile (27.03.1970-06.08.1970)
I Governo Colombo
Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile (06.08.1970-17.02.1972)
Naviga
Mandati parlamentari
Repubblica - Senato
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1971
13
1972
5