Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Lanfranco Tenaglia
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Lanfranco Tenaglia
Nasce a Chieti (Abruzzo) il 17 ottobre 1961
Laurea in giurisprudenza; Magistrato di appello
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
99
Progetti di legge presentati
|
234
Atti di indirizzo e controllo
|
107
Interventi
|
2
Incarichi parlamentari
XV Legislatura della Repubblica italiana
Giunta per le autorizzazioni
Vicepresidente dal 23 maggio 2006 al 28 aprile 2008
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
Vicepresidente dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2006
16
2007
9
2008
38
2009
14
2010
7
2011
11
2012
4