Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Laura Diaz
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Laura Diaz
Nasce a Livorno (Toscana) il 25 aprile 1920
Deceduta il 5 agosto 2008
Funzionario di partito.
Organi parlamentari
|
125
Progetti di legge presentati
|
113
Interventi
|
Gruppi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
COMUNISTA
Membro dal 1 giugno 1948 (COMUNISTA )
II Legislatura della Repubblica italiana
COMUNISTA
Membro dal 21 luglio 1953 (COMUNISTA )
Segretario dal 1 gennaio 1955 (COMUNISTA )
III Legislatura della Repubblica italiana
COMUNISTA
Membro dal 18 giugno 1958 (COMUNISTA )
Membro del c.d. dal 1 gennaio 1962 (COMUNISTA )
IV Legislatura della Repubblica italiana
COMUNISTA
Membro dal 1 luglio 1963 (COMUNISTA )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Progetti di legge presentati
1948
5
1950
1
1951
3
1953
10
1954
8
1955
2
1956
5
1957
8
1958
20
1959
13
1960
13
1961
9
1962
6
1963
5
1964
9
1965
3
1966
1
1967
3
1968
1