Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Laura Fincato
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Laura Fincato
Nasce a Vicenza (Veneto) il 12 luglio 1950
Laurea in filosofia; docente di liceo
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
375
Progetti di legge presentati
|
95
Atti di indirizzo e controllo
|
158
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
3
Incarichi di governo
X Legislatura della Repubblica italiana
VI Governo Andreotti
Sottosegretario di Stato alla Pubblica Istruzione (23.07.1989-12.04.1991)
VII Governo Andreotti
Sottosegretario di Stato alla Pubblica Istruzione (17.04.1991-28.06.1992)
XI Legislatura della Repubblica italiana
I Governo Ciampi
Sottosegretario di Stato agli Affari esteri (06.05.1993-10.05.1994)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
1983
21
1984
33
1985
35
1986
35
1987
112
1988
36
1989
13
1992
8
1993
1
2006
58
2007
23