VI Commissione finanze e tesoro
Vicepresidente
dal 12 luglio 1963 al 20 gennaio 1964
Vicepresidente
dal 21 gennaio 1964 al 20 gennaio 1965
Vicepresidente
dal 21 gennaio 1965 al 1 gennaio 1966
Vicepresidente
dal 2 gennaio 1966 al 10 gennaio 1967
Vicepresidente
dal 11 gennaio 1967 al 4 giugno 1968
VI Commissione finanze e tesoro
Vicepresidente
dal 11 luglio 1968 al 13 gennaio 1970
Vicepresidente
dal 14 gennaio 1970 al 25 gennaio 1972
Vicepresidente
dal 26 gennaio 1972 al 24 maggio 1972
VI Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione finanze e tesoro
Vicepresidente
dal 18 settembre 1973 al 10 luglio 1974
Vicepresidente
dal 11 luglio 1974 al 4 luglio 1976