Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Lino Osvaldo Felissari
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Lino Felissari
(Lino Osvaldo Felissari)
Nasce a Peschiera Borromeo (Milano) il 14 febbraio 1951
Licenza media superiore; impiegato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
129
Progetti di legge presentati
|
35
Interventi
|
349
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (67)
Altro firmatario (282)
Hai trovato 349 risultati
pagina
1
di 24
X Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00044 presentata da MONTANARI FORNARI (PCI) in data 19870716
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00085 presentata da MONTANARI FORNARI (PCI) in data 19870806
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01199 presentata da PEDRAZZI CIPOLLA (PCI) in data 19870911
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00019 presentata da MONTECCHI (PCI) in data 19870923
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00176 presentata da MONTANARI FORNARI (PCI) in data 19871001
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00189 presentata da NARDONE (PCI) in data 19871008
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01968 presentata da MONTECCHI (PCI) in data 19871009
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00029 presentata da TOMA (PCI) in data 19871009
INTERPELLANZA 2/00115 presentata da BASSANINI (SIN.IND.) in data 19871016
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02270 presentata da STEFANINI (PCI) in data 19871022
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02304 presentata da CONTI (PCI) in data 19871023
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02916 presentata da FELISSARI (PCI) in data 19871125
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02918 presentata da FELISSARI (PCI) in data 19871125
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02919 presentata da FELISSARI (PCI) in data 19871125
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00310 presentata da TOMA (PCI) in data 19871125
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1987
14
1988
23
1989
15
1990
14
1991
7
1992
42
1993
14