Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Lino Rava
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Lino Rava
Nasce a Tagliolo Monferrato (Alessandria) il 3 aprile 1956
Laurea in ingegneria civile; ingegnere
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
150
Progetti di legge presentati
|
703
Atti di indirizzo e controllo
|
60
Interventi
|
Organi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione (agricoltura)
Membro dal 4 giugno 1996 al 29 maggio 2001
XIV Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione (agricoltura)
Membro dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Capogruppo dal 21 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1996
26
1997
16
1998
6
1999
10
2000
3
2001
14
2002
20
2003
26
2004
22
2005
5
2006
2