Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luca Squeri
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luca Squeri
Nasce a Milano il 18 dicembre 1961
Laurea in scienze giuridiche; Imprenditore
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
81
Progetti di legge presentati
|
382
Atti di indirizzo e controllo
|
201
Interventi
|
2
Incarichi parlamentari
XVII Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Segretario dal 7 maggio 2013 al 20 luglio 2015
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione (attivita' produttive, commercio e turismo)
Capogruppo dal 22 ottobre 2021 al 12 ottobre 2022
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2013
4
2014
12
2015
11
2016
9
2017
4
2018
20
2019
10
2020
7
2021
4