Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luciano Azzolini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luciano Azzolini
Nasce a Ala (Trento) il 30 luglio 1949
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi
|
2
Incarichi di governo
|
412
Progetti di legge presentati
|
237
Atti di indirizzo e controllo
|
67
Interventi
|
Organi parlamentari
IX Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione (lavoro - assistenza e previdenza sociale - cooperazione)
Membro dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Membro dal 26 ottobre 1983 al 1 luglio 1987
Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge sulla riforma del sistema pensionistico
Membro dal 26 luglio 1984 al 1 luglio 1987
VII Commissione (difesa)
Membro dal 1 agosto 1986 al 17 aprile 1987
Sostituisce:
Giuseppe Zamberletti
X Legislatura della Repubblica italiana
Giunta provvisoria delle elezioni
Membro dal 2 luglio 1987 al 23 luglio 1987
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Membro dal 4 agosto 1987 al 5 luglio 1990
Sostituisce:
Remo Gaspari
Membro dal 29 aprile 1991 al 22 aprile 1992
Sostituisce:
Francesco d'Onofrio
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Membro dal 4 agosto 1987 al 22 aprile 1992
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Membro dal 23 ottobre 1987 al 22 aprile 1992
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Membro dal 31 maggio 1988 al 22 aprile 1992
Sottocommissione rai per le tribune
Membro dal 1 gennaio 1990 al 22 aprile 1992
XI Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Membro dal 9 giugno 1992 al 28 giugno 1992
IV Commissione (difesa)
Membro dal 28 giugno 1992 al 14 aprile 1994
Subentra a:
Francesco d'Onofrio
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1983
18
1984
45
1985
31
1986
21
1987
127
1988
52
1989
22
1990
22
1991
26
1992
48