Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luciano Emilio Caveri
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luciano Caveri
(Luciano Emilio Caveri)
Nasce a Aosta (Valle d'Aosta) il 25 dicembre 1958
Laurea in scienze politiche; giornalista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
4
Incarichi parlamentari
|
143
Progetti di legge presentati
|
547
Atti di indirizzo e controllo
|
131
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
1
Incarichi di governo
XIII Legislatura della Repubblica italiana
II Governo D'Alema
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio (22.12.1999-25.04.2000)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1987
4
1988
7
1989
4
1990
3
1991
5
1992
8
1993
11
1994
21
1995
10
1996
42
1997
8
1998
2
1999
11
2000
7