Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luciano Faraguti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luciano Faraguti
Nasce a La Spezia (Liguria) il 26 agosto 1937
Licenza media superiore; agente assicurativo
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
215
Progetti di legge presentati
|
221
Atti di indirizzo e controllo
|
49
Interventi
|
Organi parlamentari
VIII Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione (trasporti e aviazione civile - marina mercantile - poste e telecomunicazioni)
Membro dal 11 luglio 1979 al 11 luglio 1983
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Membro dal 7 agosto 1979 al 11 luglio 1983
I Commissione (affari costituzionali - organizzazione dello stato - regioni - disciplina generale del rapporto del pubblico impiego)
Membro dal 8 agosto 1979 al 18 ottobre 1980
Sostituisce:
Mauro Ianniello
IX Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione (trasporti ed aviazione civile - marina mercantile - poste e telecomunicazioni)
Membro dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987
X Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Membro dal 4 agosto 1987 al 22 aprile 1992
Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali
Membro dal 23 ottobre 1987 al 22 aprile 1992
Segretario dal 11 novembre 1987 al 22 aprile 1992
XI Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Membro dal 11 giugno 1992 al 14 aprile 1994
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1979
25
1980
13
1981
24
1982
18
1983
7
1985
1
1987
20
1988
15
1989
7
1990
18
1991
14
1992
39
1993
13
1994
1