Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luciano Forni
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luciano Forni
Nasce a Asso (Como) il 7 febbraio 1935
Funzionario pubblico
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
57
Progetti di legge presentati
|
88
Atti di indirizzo e controllo
|
35
Interventi
|
Gruppi parlamentari
VII Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 5 luglio 1976 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Repubblica - Senato
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1976
17
1977
22
1978
15
1979
3