Nasce
a
San Vito Dei Normanni
(Brindisi)
il
31 ottobre 1955
Laurea in medicina e chirurgia, Specializzazione in pediatria e puericultura; Pediatra di base
XVI Legislatura della Repubblica italiana (29.04.2008 - 14.03.2013)
Proclamato il 29 aprile 2008 , con convalida del 18 dicembre 2008
Eletto
nella circoscrizione PUGLIA
per la lista MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALLEANZA PER IL SUD con sistema proporzionale
Subentrato
Il mandato ha termine il 14 marzo 2013