Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luciano Mario Sardelli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luciano Mario Sardelli
Nasce a San Vito Dei Normanni (Brindisi) il 31 ottobre 1955
Laurea in medicina e chirurgia, Specializzazione in pediatria e puericultura; Pediatra di base
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
251
Progetti di legge presentati
|
432
Atti di indirizzo e controllo
|
100
Interventi
|
4
Incarichi parlamentari
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Commissione speciale per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge
Capogruppo dal 7 maggio 2008 al 4 giugno 2008
XIII Commissione (agricoltura)
Capogruppo dal 22 maggio 2008 al 20 gennaio 2011
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Segretario dal 20 novembre 2008 al 21 gennaio 2009
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Capogruppo dal 27 gennaio 2011 al 9 marzo 2011
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2001
7
2002
19
2003
29
2004
41
2005
7
2008
77
2009
37
2010
14
2011
14
2012
6