Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Lucio Gustavo Abis
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Lucio Abis
(Lucio Gustavo Abis)
1
Incarichi parlamentari
|
11
Incarichi di governo
|
1
Progetti di legge presentati
|
46
Interventi
|
Organi parlamentari
VI Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Membro dal 20 luglio 1972 al 28 novembre 1974
IX Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel mezzogiorno
Membro dal 26 ottobre 1983 al 1 luglio 1987
X Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Membro dal 6 ottobre 1987 al 22 aprile 1992
Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel mezzogiorno
Membro dal 23 ottobre 1987 al 22 aprile 1992
Sottocommissione rai per gli indirizzi
Presidente dal 16 dicembre 1987 al 22 aprile 1992
Membro dal 16 dicembre 1987 al 22 aprile 1992
Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
Membro dal 28 giugno 1989 al 27 febbraio 1990
Naviga
Mandati parlamentari
Repubblica - Senato
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1982
1