Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Lucio Libertini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Lucio Libertini
Nasce a Catania (Sicilia) il 1 giugno 1922
Deceduto il 7 agosto 1993
Laurea in scienze politiche; pubblicista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
15
Progetti di legge presentati
|
114
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
12
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (3)
Altro firmatario (9)
Hai trovato 12 risultati
VII Legislatura della Repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00028 presentata da PAJETTA (PCI) in data 19760928
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00915 presentata da MARGHERI (PCI) in data 19770323
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02601 presentata da PUGNO (PCI) in data 19770519
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01434 presentata da PUGNO (PCI) in data 19770713
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01671 presentata da PAJETTA (PCI) in data 19770920
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01905 presentata da PAJETTA (PCI) in data 19771025
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02065 presentata da PAJETTA (PCI) in data 19771116
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02083 presentata da NATTA ALESSANDRO (PCI) in data 19771118
INTERPELLANZA 2/00350 presentata da LIBERTINI (PCI) in data 19780419
INTERPELLANZA 2/00351 presentata da LIBERTINI (PCI) in data 19780419
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01150 presentata da PAJETTA (PCI) in data 19780613
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01235 presentata da LIBERTINI (PCI) in data 19780919
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Repubblica - Senato
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1968
4
1969
6
1970
1
1971
3
1977
1