Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luigi Cacciatore
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luigi Cacciatore
Nasce a Mercato San Severino (Salerno) il 26 luglio 1900
Deceduto il 17 agosto 1951
Laurea in ingegneria; ingegnere.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
8
Progetti di legge presentati
|
44
Interventi
|
2
Incarichi di governo
Assemblea Costituente
II Governo De Gasperi
Sottosegretario di Stato all'Assistenza post-bellica (17.07.1946-02.02.1947)
III Governo De Gasperi
Ministro delle Poste e Telecomunicazioni (02.02.1947-31.05.1947)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
Progetti di legge presentati
1948
1
1949
2
1950
4
1951
1