Deputati
Luigi Casero
Nasce
a
Legnano
(Milano)
il
14 giugno 1958
Laurea in economia e commercio; Commercialista
XVI Legislatura della Repubblica italiana (29.04.2008 - 14.03.2013)
- Elezioni di domenica 13 aprile 2008 Proporzionale con premio di maggioranza (2006-2016)
-
Proclamato il 22 aprile 2008 , con convalida del 18 dicembre 2008
Eletto
nella circoscrizione LOMBARDIA 1
per la lista IL POPOLO DELLA LIBERTA' con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 14 marzo 2013