Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luigi Credaro
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luigi Credaro
Nasce a Sondrio il 15 gennaio 1860
Deceduto a Roma il 15 febbraio 1939
Prefetto di Trento
Commemorazioni
AP, Senato del Regno, Discussioni, 17 aprile 1939
Organi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
97
Progetti di legge presentati
|
232
Interventi e citazioni
|
2
Incarichi parlamentari
XXI Legislatura del Regno d'Italia
Commissione generale del bilancio e dei conti amministrativi
Segretario dal 13 marzo 1902 al 18 ottobre 1904
XXIII Legislatura del Regno d'Italia
Giunta generale dei bilanci e dei conti consuntivi
Segretario dal 27 marzo 1909 al 31 marzo 1910
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XIX Legislatura
10.06.1895 - 02.03.1897
XX Legislatura
05.04.1897 - 17.05.1900
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919
Progetti di legge presentati
1905
1
1908
1
1910
1
1911
2
1912
2
1913
1
1914
1
1915
1