Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luigi De Seta
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luigi De Seta
Nasce a Acquappesa (Cosenza) il 1 agosto 1857
Deceduto a Napoli il 1 luglio 1914
Laurea in Ingegneria; Ingegnere
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 1 luglio 1914
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
2
Progetti di legge presentati
|
786
Interventi e citazioni
|
2
Incarichi di governo
XXIII Legislatura del Regno d'Italia
I Governo Luzzatti
Sottosegretario: Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio, dal 31.03.1910 al 30.03.1911
IV Governo Giolitti
Sottosegretario: Ministero dei Lavori Pubblici, dal 30.03.1911 al 21.03.1914
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919