Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luigi Di Mauro
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luigi Di Mauro
Nasce a Caltanissetta (Sicilia) il 11 novembre 1920
Deceduto il 6 febbraio 2011
Sindacalista.
Gruppi
|
80
Progetti di legge presentati
|
145
Interventi
|
Organi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione lavoro - emigrazione - cooperazione - previdenza e assistenza sociale - assistenza post bellica - igiene e sanità pubblica
Membro dal 15 giugno 1948 al 24 giugno 1953
II Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione lavoro - emigrazione - cooperazione - previdenza e assistenza sociale - assistenza post-bellica - igiene e sanità pubblica
Membro dal 1 luglio 1953 al 11 giugno 1958
IV Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate relative alla riforma ed al miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale
Membro dal 28 settembre 1965 al 4 giugno 1968
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 4797 "conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968"
Membro dal 29 gennaio 1968 al 4 giugno 1968
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Progetti di legge presentati
1949
2
1951
2
1952
2
1953
4
1954
11
1955
2
1956
3
1957
10
1958
3
1963
7
1964
11
1965
11
1966
3
1967
8
1968
1