Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luigi Foti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luigi Foti
Nasce a Siracusa (Sicilia) il 5 dicembre 1934
Licenza media superiore; bancario
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
212
Progetti di legge presentati
|
6
Interventi
|
78
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (22)
Altro firmatario (56)
Hai trovato 22 risultati
pagina
1
di 2
VIII Legislatura della Repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00067 presentata da FOTI (DC) in data 19790918
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00802 presentata da FOTI (DC) in data 19790918
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00512 presentata da FOTI (DC) in data 19791010
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01488 presentata da FOTI (DC) in data 19791106
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01752 presentata da FOTI (DC) in data 19791126
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03640 presentata da FOTI (DC) in data 19800522
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03819 presentata da FOTI (DC) in data 19800623
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03820 presentata da FOTI (DC) in data 19800623
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/19381 presentata da FOTI (DC) in data 19830322
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03983 presentata da FOTI (DC) in data 19830324
IX Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00078 presentata da FOTI (DC) in data 19830809
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02585 presentata da FOTI (DC) in data 19840213
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03502 presentata da FOTI (DC) in data 19840326
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03863 presentata da FOTI (DC) in data 19840502
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04818 presentata da FOTI (DC) in data 19840705
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1979
10
1980
9
1981
12
1982
19
1983
49
1984
25
1985
8
1986
13
1987
40
1988
6
1992
9
1993
12