Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luigi Giacco
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luigi Giacco
Nasce a Osimo (Ancona) il 1 settembre 1947
Laurea in pedagogia; dirigente d'azienda
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
672
Progetti di legge presentati
|
1138
Atti di indirizzo e controllo
|
74
Interventi
|
Gruppi parlamentari
XII Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Membro dal 21 aprile 1994 (MISTO )
PROGRESSISTI - FEDERATIVO
Membro dal 16 maggio 1994 (PROGRESSISTI - FEDERATIVO )
XIII Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO
Membro dal 15 maggio 1996 (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO )
Membro dal 24 febbraio 1998 (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO )
XIV Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO
Membro dal 4 giugno 2001 (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1994
39
1995
82
1996
127
1997
65
1998
18
1999
25
2000
12
2001
76
2002
82
2003
75
2004
50
2005
19
2006
2