Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luigi Meriggi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luigi Meriggi
1
Incarichi parlamentari
|
Organi parlamentari
IX Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Membro dal 26 ottobre 1983 al 1 luglio 1987
XI Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per il controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale
Membro dal 10 novembre 1992 al 14 aprile 1994
Segretario dal 12 novembre 1992 al 14 aprile 1994
Naviga
Mandati parlamentari
Repubblica - Senato
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994