Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luigi Podestà
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luigi Podestà
Nasce a Castell'Arquato (Piacenza) il 7 febbraio 1838
Deceduto a Roma il 26 ottobre 1929
Laurea in Giurisprudenza; Possidente, Funzionario amministrativo
Commemorazioni
AP, Senato del Regno, Discussioni, 11 dicembre 1929
5
Incarichi parlamentari
|
26
Interventi e citazioni
|
9
Documenti
|
Organi parlamentari
XXI Legislatura del Regno d'Italia
Ufficio di presidenza
Segretario dal 29 aprile 1902 al 18 ottobre 1904
XXII Legislatura del Regno d'Italia
Ufficio di presidenza
Segretario dal 30 novembre 1904 al 12 aprile 1905
Questore dal 12 aprile 1905 al 8 febbraio 1909
Commissione di vigilanza sulla biblioteca della Camera
Questore dal 4 marzo 1905 al 8 febbraio 1909
XXIII Legislatura del Regno d'Italia
Ufficio di presidenza
Questore dal 24 marzo 1909 al 29 settembre 1913
Commissione di vigilanza sulla biblioteca della Camera
Questore dal 30 marzo 1909 al 29 settembre 1913
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XX Legislatura
05.04.1897 - 17.05.1900
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913